Renseignements sur Gutknecht Holzbau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gutknecht Holzbau AG
- Gutknecht Holzbau AG est active dans le secteur «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Murten.
- L’entreprise a été fondée le 30.06.2003.
- Le 18.07.2014, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Gutknecht Holzbau AG est le suivant : CHE-110.115.295.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: GIM-plus AG, Marcantonio Architectes Sàrl, Zürcher Sanitär AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.06.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Murten
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.1.002.328-8
IDE/TVA
CHE-110.115.295
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Holzbauunternehmung, insbesondere Zimmerei, Bauschreinerei und Fensterbau, Gutachten und Beratung.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand + Immorat AG | Murten | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gutknecht Holzbau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1622879, Registre du commerce Fribourg, (217)
Gutknecht Holzbau AG, in Murten, CHE-110.115.295 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828). Gutknecht Hans ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied, seine Unterschrift ist erloschen.
Numéro de publication: 2209528, Registre du commerce Fribourg, (217)
Gutknecht Holzbau AG, in Murten, Betrieb einer Holzbauunternehmung, usw. (SHAB vom 04.07.2003, p. 7). Grütter Hans-Peter, Geschäftsführer, ist zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Gruber Alexander, von Rebstein, in Bern, ist neu Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1065928, Registre du commerce Fribourg, (217)
Gutknecht Holzbau AG, in Murten, Pra Pury 7. Neue Aktiengesellschaft. Statuten vom 19.05.2003.
Zweck:
Betrieb einer Holzbauunternehmung, insbesondere Zimmerei, Bauschreinerei und Fensterbau, Gutachten und Beratung.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--, voll liberiert, eingeteilt in 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Sacheinlage und Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.05.2003 von der Aktiengesellschaft GIM-Plus AG, in Murten, die Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.2002, wonach die Aktiven CHF 2'440'180.01 und die Passiven CHF 2'147'169.15 betragen. Für den Aktivenüberschuss von CHF 293'010.86 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 193'010.86 als Forderung gutgeschrieben. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilung an die Aktionäre:
eingeschriebener Brief oder gegen Empfangsbestätigung.
Verwaltungsrat:
Gutknecht Stefan, von Ried bei Kerzers, in Murten, Präsident, Gutknecht Hansjörg, von Ried bei Kerzers, in Murten, Sekretär, Gutknecht Hans, von Ried bei Kerzers, in Murten, Verwaltungsratsmitglied, alle drei mit Kollektivunterschrift zu zweien. Grütter Hans-Peter, von Seeberg, in Murten, Geschäftsführer, zeichnet mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Revisionsstelle:
Kramer + Isenring AG, Treuhand, in Murten.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.