Renseignements sur Gurtner Metallbau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gurtner Metallbau AG
- Gurtner Metallbau AG a son siège social à Buchs AG et est actif. Elle opère dans le domaine «Production du produits métalliques».
- La direction se compose de 4 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 24.08.2021. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-475.569.332.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: rmms Holding AG, Solavinea Solarsysteme Swiss AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.03.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Buchs (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.444.016-6
IDE/TVA
CHE-475.569.332
Secteur
Production du produits métalliques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von Metall- und Stahlbauarbeiten aller Art; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundeigentum und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KMS Treuhand & Revisions AG | Aarberg | 26.03.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gurtner Metallbau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005276668, Registre du commerce Argovie, (400)
Gurtner Metallbau AG, in Buchs (AG), CHE-475.569.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurtner, Stephan, von Schwarzenburg, in Dürrenäsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurtner, Hans Rudolf, von Schwarzenburg, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Roger, von Kölliken, in Buchs (AG), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Sigg, Marco, von Kleinandelfingen, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gurtner, Peter, von Schwarzenburg, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gurtner, Roger, von Schwarzenburg, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4281791, Registre du commerce Argovie, (400)
Gurtner Metallbau AG, in Buchs (AG), CHE-475.569.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4134493).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Roger, von Kölliken, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4134493, Registre du commerce Argovie, (400)
Gurtner Metallbau AG, in Buchs (AG), CHE-475.569.332, Oberholzstrasse 4, 5033 Buchs AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2018.
Zweck:
Ausführung von Metall- und Stahlbauarbeiten aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundeigentum und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Warenvorräte und mobile Sachanlagen zum Preis von höchstens CHF 600'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, elektronische Post oder durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gurtner, Stephan, von Schwarzenburg, in Dürrenäsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurtner, Hans Rudolf, von Schwarzenburg, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Roger, von Kölliken, in Buchs (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
KMS Treuhand & Revisions AG (CHE-106.542.814), in Aarberg, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.