Adresse
Via Circonvallazione 1
6952 Canobbio
Renseignements sur GUPE Sagl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GUPE Sagl
- GUPE Sagl a son siège social à Canobbio et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration».
- La direction de l’entreprise GUPE Sagl qui a été fondée le 28.02.2000, se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 02.10.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton TI sous l’IDI CHE-103.001.108.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.02.2000
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Canobbio
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-514.4.024.234-9
IDE/TVA
CHE-103.001.108
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine)
Acquistare, vendere, gestire e condurre, affittare e locare ristoranti, alberghi ed esercizi pubblici. Può essere attiva nei settori del commercio e dell'import ed export di merci. Può assumere interessenze, quote, partecipazioni in altre società o ditte.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ragim Fiduciaria SA | Lugano | 21.07.2011 | 01.10.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GUPE Sagl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005850079, Registre du commerce Tessin, (501)
GUPE Sagl, in Canobbio, CHE-103.001.108, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 226 del 19.11.2020, Pubbl. 1005027078). Secondo dichiarazione del 25.08.2023 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ragim Fiduciaria SA (CH-514.3.001.766-7), in Lugano, ufficio di revisione.
Numéro de publication: HR02-1005027078, Registre du commerce Tessin, (501)
GUPE Sagl, in Canobbio, CHE-103.001.108, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 149 del 04.08.2020, Pubbl. 1004951431).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Gold Cost GmbH (CHE-495.420.058), in Zug, socia, con 9 quote da CHF 1'000.00;
Corti, Claudio, da Brione sopra Minusio, in S. Bernardino (Mesocco), gerente, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Sartorio Baldelli, Mara, cittadina italiana, in Lugaggia (Capriasca), socia e gerente, con firma individuale, con una quota di CHF 1'000.00 [finora: socia e presidente della gerenza, con firma individuale];
Promozioni Immobiliari Le IV Mura Sagl (CHE-113.262.716), in Lugaggia (Capriasca), socia, con 19 quote da CHF 1'000.00 [finora: con 10 quote da CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004951431, Registre du commerce Tessin, (501)
GUPE Sagl, in Lugano, CHE-103.001.108, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 140 del 21.07.2011, p.0, Pubbl. 6265750).
Statuti modificati:
29.07.2020.
Nuova sede:
Canobbio.
Nuovo recapito:
Via Circonvallazione 1, 6952 Canobbio.
Obblighi di fornire prestazioni accessorie, diritti preferenziali, di prelazione o di compera:
per i dettagli si rinvia allo statuto.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per email.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Pescia, Luca, da Brione (Verzasca), in Canobbio, socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con una quota di CHF 10'000.00;
Guglielmetti, Marco, da Gentilino, in Carona, socio e gerente, con firma individuale, con una quota di CHF 10'000.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Sartorio Baldelli, Mara, cittadina italiana, in Lugaggia (Capriasca), socia e presidente della gerenza, con firma individuale, con una quota di CHF 1'000.00;
Gold Cost GmbH (CHE-495.420.058), in Zug, socia, con 9 quote da CHF 1'000.00;
Promozioni Immobiliari Le IV Mura Sagl (CHE-113.262.716), in Lugaggia (Capriasca), socia, con 10 quote da CHF 1'000.00;
Corti, Claudio, da Brione sopra Minusio, in S. Bernardino (Mesocco), gerente, con firma individuale.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.