Renseignements sur Guillet Constructions Générales SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Guillet Constructions Générales SA
- Guillet Constructions Générales SA a son siège social à La Magne et est actif. Elle opère dans le domaine «Bâtiments général».
- L’entreprise a été fondée le 17.05.2011.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 12.12.2017.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Guillet Constructions Générales SA.
- Entreprises avec la même adresse comme Guillet Constructions Générales SA: CG ImmoInvest SA, Dôminvesting SA, Guillet Group SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Denis Codourey,
Olivier Ribotel,
Anne-Laure Fritsché,
Gaston Guillet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.05.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vuisternens-devant-Romont
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.547.428-2
IDE/TVA
CHE-185.573.084
Secteur
Bâtiments général
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploiter une entreprise générale de construction, réaliser tous travaux de construction et le suivi des chantiers (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Ruffieux S.A. | Bulle | 02.08.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Guillet Constructions Générales SA
Numéro de publication: 3925467, Registre du commerce Fribourg, (217)
Guillet Constructions Générales SA, à Vuisternens-devant-Romont, CHE-185.573.084 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouvelles personnes inscrites:
Codourey Denis, de et à La Brillaz, sous-directeur, signature collective à deux;
Ribotel Olivier, de et à Belmont-Broye, sous-directeur, signature collective à deux;
Fritsche Anne-Laure, de et à Lausanne, procuration collective à deux.
Numéro de publication: 6793248, Registre du commerce Fribourg, (217)
Guillet Constructions Générales SA, à Châtel-Saint-Denis, CH-217-3547428-2, exploiter une entreprise générale de construction, réaliser tous travaux de construction etc. (FOSC du 18.07.2011, p. 0/6260172). Siège transféré à Vuisternens-devant-Romont, Route de la Magne 5, 1687 La Magne. Statuts modifiés le 23.07.2012. Guillet Gaston, administrateur, est maintenant domicilié à La Magne. L'inscription concernant la renonciation au contrôle restreint est radiée.
Organe de révision:
Fiduciaire Ruffieux S.A. (CH-217-0430960-5), à Bulle.
Numéro de publication: 6260172, Registre du commerce Fribourg, (217)
Guillet Constructions Générales SA, à La Folliaz, CH-217-3547428-2, exploiter une entreprise générale de construction, etc. (FOSC du 20.05.2011, p. 0/6171318). Siège transféré à Châtel-Saint-Denis, Route de Pra de Plan 35, 1618 Châtel-St-Denis. Statuts modifiés le 11.07.2011.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.