Filiales (1)
Renseignements sur Gübeli AG Bauberatung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gübeli AG Bauberatung
- Gübeli AG Bauberatung a son siège social à Männedorf et est actif. Elle opère dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction de l’entreprise Gübeli AG Bauberatung est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 10.02.1998.
- Le 09.08.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-100.912.829.
- Entreprises avec la même adresse comme Gübeli AG Bauberatung: Fontana & Partner AG, Architektur, Fontana & Partner AG, Immobilien, Kischa GmbH.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.02.1998
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Männedorf
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.020.442-6
IDE/TVA
CHE-100.912.829
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Überbauung und die Veräusserung von Grundstücken und Immobilien sowie die Dienstleistungen im Bereich des Baumanagements, der Bauherrenberatung und der Bautreuhand. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Senn & Partner AG, Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft | Wetzikon (ZH) | <2004 | 22.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Kübler & Partner AG, Bauberatung
- Kübler & Partner AG, Bauherrenberatung und Controlling
- Wildenmann Immobilien AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gübeli AG Bauberatung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005537331, Registre du commerce Zurich, (20)
Kübler & Partner AG, Bauberatung, in Männedorf, CHE-100.912.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, S.0, Publ. 6504228).
Statutenänderung:
08.07.2022.
Firma neu:
Gübeli AG Bauberatung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Ulrich, von Gachnang und Männedorf, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gübeli, Toni, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Goldingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gübeli, Bettina, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gübeli, Andrina, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gübeli, Oliver, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Rapperswil-Jona].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.