Renseignements sur Grunder Holding GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Grunder Holding GmbH
- Grunder Holding GmbH avec son siège à Utzigen est actif. Grunder Holding GmbH est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 22.06.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Grunder Holding GmbH est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-445.082.568.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.12.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Vechigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.058.958-0
IDE/TVA
CHE-445.082.568
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen, insbesondere von Firmen in der Holzverarbeitungsbranche. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, vermieten, verwalten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ETU Einrichtungsberatung GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Grunder Holding GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005775005, Registre du commerce Berne, (36)
ETU Einrichtungsberatung GmbH, in Bern, CHE-445.082.568, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, S.0, Publ. 1245911).
Statutenänderung:
31.05.2023.
Firma neu:
Grunder Holding GmbH.
Sitz neu:
Vechigen.
Domizil neu:
Hutmatt 168, 3068 Utzigen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen, insbesondere von Firmen in der Holzverarbeitungsbranche. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, vermieten, verwalten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Utiger, Erich Thomas, von Wiggiswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Sandro, von Vechigen, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1245911, Registre du commerce Berne, (36)
ETU Einrichtungsberatung GmbH, in Bern, CHE-445.082.568, c/o Erich T. Utiger, Brechbühlerstrasse 11, 3006 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.12.2013.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Planung im Bereich der Objektmöblierung. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, vermieten, verwalten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 05.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Utiger, Erich Thomas, von Wiggiswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.