Renseignements sur Groten Management Consulting GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Groten Management Consulting GmbH
- Groten Management Consulting GmbH de Beinwil am See est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises» et est actif.
- L’entreprise a été fondée en 03.04.2001 et a 3 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 31.08.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Groten Management Consulting GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.04.2001
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Beinwil am See
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.023.259-6
IDE/TVA
CHE-102.150.527
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Büros für Managementberatungen sowie Schulungen für Betriebe; kann sich an andern Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte eingehen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, einschliesslich Erwerb, Unterhalt und Verkauf von Liegenschaften.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Groten Management Consulting GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004968077, Registre du commerce Argovie, (400)
Groten Management Consulting GmbH, in Beinwil am See, CHE-102.150.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004817163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günter, Sabine, von Teufen (AR), in Sarmenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelprokura, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost-Claassen, Annemarie, von Wattwil, in Aesch (LU), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004817163, Registre du commerce Argovie, (400)
Groten Management Consulting GmbH, in Beinwil am See, CHE-102.150.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, S.0, Publ. 1102809).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günter, Sabine, von Teufen (AR), in Sarmenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelprokura, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Mosen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Goertz, Dr. Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Schwentinental (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1102809, Registre du commerce Argovie, (400)
Groten Management Consulting GmbH, in Beinwil am See, CHE-102.150.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 20.04.2011, Publ. 6131126).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günter, Sabine, von Teufen AR, in Mosen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Beinwil am See, Gesellschafterin mit Einzelprokura];
Groten, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Beinwil am See, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.