Renseignements sur Grocq et Goy S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Grocq et Goy S.A.
- Grocq et Goy S.A. à La Rippe est une Société anonyme du domaine «Fabrication et transformation des produits du bois». Grocq et Goy S.A. est actif.
- Grocq et Goy S.A. a été fondée le 09.06.1992.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 05.06.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-106.803.297.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.06.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Rippe
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.110.420-2
IDE/TVA
CHE-106.803.297
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un atelier de menuiserie-ébénisterie.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MCD CONSEIL SA | Luins | 14.07.2004 | 11.02.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Grocq et Goy SA
- Crocq et Goy SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Grocq et Goy S.A.
Numéro de publication: HR02-1005760613, Registre du commerce Vaud, (550)
Grocq et Goy S.A., à La Rippe, CHE-106.803.297 (FOSC du 10.03.2020, p. 0/1004849222). Krasniqi Mazreku Valbona n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Krasniqi Besian, du Kosovo, à Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004849222, Registre du commerce Vaud, (550)
Grocq et Goy S.A., à La Rippe, CHE-106.803.297 (FOSC du 06.02.2020, p. 0/1004824356). Despeignes (nom d'usage Grocq) Françoise et Jaccard Céline ne sont plus administratrices;
leur signature est radiée.
Nouvelle administratrice avec signature individuelle:
Krasniqi Mazreku Valbona, du Kosovo, à Biel/Bienne.
Numéro de publication: HR02-1004824356, Registre du commerce Vaud, (550)
Grocq et Goy S.A., à La Rippe, CHE-106.803.297 (FOSC du 12.02.2019, p. 0/1004564772). Grocq Hubert n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Despeignes (nom d'usage Grocq) Françoise est nommée présidente et continue à signer individuellement.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.