Filiales (1)
Renseignements sur Greisler AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Greisler AG
- Greisler AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres commerces avec des biens divers. Le siège social se trouve à Burgdorf.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 01.01.1983.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 11.01.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Greisler AG est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-101.672.326.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Burgdorf
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.004.528-5
IDE/TVA
CHE-101.672.326
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fachgeschäftes für Augenoptik und Optometrie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Grimm + Ruchti Treuhand AG | Burgdorf | <2004 | 06.12.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Greisler AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005931417, Registre du commerce Berne, (36)
Greisler AG, in Burgdorf, CHE-101.672.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greisler, Werner, von Burgdorf und Wynigen, in Lengnau BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Greisler-Schlup, Elsbeth, von Burgdorf und Wynigen, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greisler, Yves Alain, von Burgdorf und Wynigen, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Greisler, Yves, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Greisler, Eva, von Krauchthal, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Steffisburg (CHE-435.109.349)].
Numéro de publication: HR02-1005040499, Registre du commerce Berne, (36)
Greisler AG, in Burgdorf, CHE-101.672.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354881).
Statutenänderung:
30.11.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fachgeschäftes für Augenoptik und Optometrie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.]. Gemäss Erklärung vom 30.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm + Ruchti Treuhand AG (CHE-108.127.260), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greisler, Werner, von Burgdorf und Wynigen, in Lengnau BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Greisler, Yves, von Burgdorf und Wynigen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Greisler-Schlup, Elsbeth, von Burgdorf und Wynigen, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3354881, Registre du commerce Berne, (36)
Greisler AG, in Burgdorf, CHE-101.672.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, Publ. 6272430).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm + Ruchti Treuhand AG (CHE-108.127.260), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: Grimm + Ruchti Treuhand AG].
Zweigniederlassung neu:
Steffisburg (CHE-435.109.349) [bisher: Steffisburg (CH-036.9.051.333-8)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.