Renseignements sur greenmodul.ch AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de greenmodul.ch AG
- greenmodul.ch AG est actuellement actif et est dans le secteur Commerce avec machines. Le siège social se trouve à Thayngen.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 03.09.2021.
- L’entreprise greenmodul.ch AG est inscrite sous l’IDI CHE-448.352.770.
- À la même adresse comme greenmodul.ch AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: MERCADA GmbH, VINELLO retail GmbH, Dresden, Zweigniederlassung Thayngen.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.09.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thayngen
Registre du commerce
SH
Numéro au registre du commerce
CH-290.3.020.167-3
IDE/TVA
CHE-448.352.770
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Pflanzenzuchtsystemen, insbesondere Planung und Herstellung von Pflanzmodulen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour greenmodul.ch AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005283873, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
greenmodul.ch AG, in Thayngen, CHE-448.352.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895791).
Statutenänderung:
31.08.2021.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004895791, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
greenmodul.ch AG, in Thayngen, CHE-448.352.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andermatt, Rico, von Baar, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Roland, von Schaffhausen, in Hemmental (Schaffhausen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004721657, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
greenmodul.ch AG, in Thayngen, CHE-448.352.770, Guggenbüelweg 2, 8240 Thayngen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.09.2019.
Zweck:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Pflanzenzuchtsystemen, insbesondere Planung und Herstellung von Pflanzmodulen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Andermatt, Rico, von Baar, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.