Adresse
c/o Dennis West
Wassergrabenstrasse 7
4102 Binningen
Renseignements sur Greenings
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Greenings
- Greenings a son siège social à Binningen et est actif. Elle est une Association et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Greenings a 5 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 12.06.2020.
- L'IDE déclaré est CHE-297.744.878.
Direction (5)
les plus récents membres du comité
Raffaele Arturo Grassi,
Dennis Roy West,
Delia Steiner,
Dominik Lukas Scheier,
Patricia Kaiser
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.03.2011
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Binningen
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.6.014.532-8
IDE/TVA
CHE-297.744.878
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein Greenings fördert die Verbreitung von Aktivitäten, die als 'Greening' bestimmten Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit entsprechen. Er betreibt die Plattform greenings.ch, kann diese erweitern und weitere Tätigkeiten im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit aufnehmen. Der Verein ist konfessionell neutral und parteipolitisch unabhängig.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Greenings
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004909554, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Greenings, in Binningen, CHE-297.744.878, Verein (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2014, S.0, Publ. 1563237).
Domizil neu:
c/o Dennis West, Wassergrabenstrasse 7, 4102 Binningen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
West, Dennis, von Basel, in Oxford (GB), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Schwaninger, Dennis Roy, in Basel].
Numéro de publication: 1563237, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Greenings, in Binningen, CHE-297.744.878, Verein (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, Publ. 6079054).
Domizil neu:
c/o Rosemary und Kurt Schwaninger, Hauptstrasse 34, 4102 Binningen.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Linus, von La Neuveville, in Binningen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Frei, Philine, von Turbenthal, in Muttenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Delia, von Basel, in Uster, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bottmingen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwaninger, Dennis Roy, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Binningen, Präsident mit Einzelunterschrift];
Grassi, Raffael, von Vezia, in Anwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6079054, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Greenings, in Binningen, CH-280.6.014.532-8, c/o Dennis R. Schwaninger, Hauptstrasse 34, 4102 Binningen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2009, 21.11.2009, 22.11.2010.
Zweck:
Der Verein Greenings fördert die Verbreitung von Aktivitäten, die als 'Greening' bestimmten Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit entsprechen. Er betreibt die Plattform greenings.ch, kann diese erweitern und weitere Tätigkeiten im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit aufnehmen. Der Verein ist konfessionell neutral und parteipolitisch unabhängig..
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Gönner- und Sponsorenbeiträge sowie projektgebundene Beiträge.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 3 bis 7 Mitgliedern, Revisionsstelle, Beirat und Schlichtungsstelle.
Eingetragene Personen:
Schwaninger, Dennis Roy, von Basel, in Binningen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Linus, von La Neuveville, in Binningen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Euler, Dimitrij, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Philine, von Turbenthal, in Muttenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, Patricia, von Binningen, in Binningen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheier, Dominik Lukas, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Delia, von Basel, in Bottmingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.