Renseignements sur Gravières de L'Isle S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gravières de L'Isle S.A.
- Gravières de L'Isle S.A. est actuellement actif et est dans le secteur Extraction de pierre et sol. Le siège social se trouve à L'Isle.
- La direction de l’entreprise Gravières de L'Isle S.A. est composée de 4 personnes.
- Le 15.04.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-101.239.194.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Giancarlo Del Sordo,
Pascal Voirol,
Brigitte Ambrosi Sacconi Natali,
Hans-Peter Arnold
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.05.1964
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
L'Isle
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.078.032-6
IDE/TVA
CHE-101.239.194
Secteur
Extraction de pierre et sol
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Achat, exploitation et mise en valeur de gravières.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Lausanne (VD) | Lausanne | 18.08.2020 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 25.07.2005 | 17.08.2020 | |
Société Fiduciaire 'Lemano' SA en liquidation | Lausanne | <2004 | 24.07.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gravières de L'Isle SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gravières de L'Isle S.A.
Numéro de publication: HR02-1005150540, Registre du commerce Vaud, (550)
Gravières de L'Isle S.A., à L'Isle, CHE-101.239.194 (FOSC du 18.08.2020, p. 0/1004960143). La signature de Guillet Laurent est radiée. Signature collective à deux, avec un administrateur, est conférée à Del Sordo Giancarlo, de et à Bussigny, directeur.
Numéro de publication: HR02-1004960143, Registre du commerce Vaud, (550)
Gravières de L'Isle S.A., à L'Isle, CHE-101.239.194 (FOSC du 06.08.2018, p. 0/4399421). Ernst & Young SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Lausanne (VD) (CHE-357.215.278), à Lausanne.
Numéro de publication: 4399421, Registre du commerce Vaud, (550)
Gravières de L'Isle S.A., à L'Isle, CHE-101.239.194 (FOSC du 11.12.2015, p. 0/2535003). La signature de Guignard Daniel est radiée. Signature collective à deux, avec un administrateur, est conférée à Guillet Laurent, de Treyvaux, à Echarlens, directeur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.