Renseignements sur Gravière du Bois Bricod SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gravière du Bois Bricod SA
- Gravière du Bois Bricod SA est active dans le secteur «Production et traitement de matériau de construction» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Les Moulins.
- La direction se compose de 6 personnes. L'entreprise a été fondée le 17.04.1982.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 14.04.2020. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-108.026.179.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Louis Risse,
Jacques Pasquier,
Laurent Luc Pasquier,
Luc Charles Giroud
les plus récents personnes habilitée à signer
Louis Risse,
Jacques Pasquier,
Laurent Luc Pasquier,
Luc Charles Giroud,
David Erard
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.04.1982
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Château-d'Oex
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.167.381-9
IDE/TVA
CHE-108.026.179
Secteur
Production et traitement de matériau de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation de graviers, fabrication et vente de béton frais, achat et vente de matériaux de construction.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Fribourg SA, succursale de Bulle | Bulle | 15.10.2019 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal | Lausanne | 12.07.2004 | 14.10.2019 | |
Fidinter SA | Lausanne | <2004 | 11.07.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gravière du Bois Bricod SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004870437, Registre du commerce Vaud, (550)
Gravière du Bois-Bricod S.A., à Château-d'Oex, CHE-108.026.179 (FOSC du 30.01.2020, p. 0/1004818579). Pasquier Laurent et Pasquier Jacques continuent de signer collectivement à deux, désormais avec Giroud Luc ou Risse Louis.
Numéro de publication: HR02-1004818579, Registre du commerce Vaud, (550)
Gravière du Bois-Bricod S.A., à Château-d'Oex, CHE-108.026.179 (FOSC du 15.10.2019, p. 0/1004738217). Doutaz Pascal n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux avec Pasquier Laurent ou Pasquier Jacques:
Risse Louis, de et à La Roche.
Numéro de publication: HR02-1004738217, Registre du commerce Vaud, (550)
Gravière du Bois-Bricod S.A., à Château-d'Oex, CHE-108.026.179 (FOSC du 21.06.2017, p. 0/3593861). Chapalay Albert n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Pasquier Laurent, lequel est nommé président, continue à signer collectivement à deux, toutefois avec Doutaz Pascal ou Giroud Luc. Doutaz Pascal, désormais à Bulle, continue à signer collectivement à deux, toutefois avec Pasquier Laurent ou Pasquier Jacques.
Nouveaux administrateurs:
Giroud Luc, de Lovatens, à Blonay, avec signature collective à deux, toutefois avec Pasquier Laurent ou Pasquier Jacques, et Pasquier Jacques, du Pâquier (FR), à Bulle, avec signature collective à deux, toutefois avec Doutaz Pascal ou Giroud Luc. Procuration collective à deux est conférée à Erard David, de Montfaucon, à Belfaux, et Merlotti Patrick Michel, de Neuchâtel, à Bulle. Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Multifiduciaire Fribourg S.A., succursale de Bulle (CHE-174.226.833), à Bulle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.