Adresse
c/o Rares-Horia Sere
Luzernstrasse 5
4552 Derendingen
Renseignements sur Godeni Bau GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Godeni Bau GmbH
- Godeni Bau GmbH à Derendingen est une Société à responsabilité limitée du domaine «Bâtiments général». Godeni Bau GmbH est actif.
- La direction de l’entreprise Godeni Bau GmbH est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 29.11.2019.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 21.06.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-383.726.107.
- 1956 Renovationen GmbH, Davinci Immobilien GmbH sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.11.2019
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Derendingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.018.414-4
IDE/TVA
CHE-383.726.107
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Gerüstbau und Armierungsarbeiten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Godeni Bau Ltd liab. Co
- Godeni Bau Sagl
- Godeni Bau Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Godeni Bau GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006063674, Registre du commerce Soleure, (241)
Godeni Bau GmbH, in Derendingen, CHE-383.726.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2024, Publ. 1006022496).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lacatus, Petru Ionel, rumänischer Staatsangehöriger, in Pieterlen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Boariu, Marius-Ciprian, rumänischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1006022496, Registre du commerce Soleure, (241)
Godeni Bau GmbH, in Derendingen, CHE-383.726.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906294).
Domizil neu:
bei Rares-Horia Sere, Luzernstrasse 5, 4552 Derendingen.
Numéro de publication: HR02-1005906294, Registre du commerce Soleure, (241)
Godeni Bau GmbH, in Derendingen, CHE-383.726.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brahimi, Naser, kosovarischer Staatsangehöriger, in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lacatus, Petru Ionel, rumänischer Staatsangehöriger, in Pieterlen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boariu, Marius-Ciprian, rumänischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.