Renseignements sur Go Tandem
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Go Tandem
- Go Tandem avec son siège à Ollon VD est une Association du domaine «Services sportifs». Go Tandem est actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 21.05.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-328.375.098.
Direction (4)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Diane Michaud-Schmied,
Valérie Samzun,
Isaline Hermann,
Sébastien Hermann
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.06.2018
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Ollon
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.179.613-2
IDE/TVA
CHE-328.375.098
Secteur
Services sportifs
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'association poursuit les buts suivants: proposer des activités sportives et de loisirs en plein air pour toute personne en recherche de sensations différentes; travailler à plusieurs niveaux: avec les institutions spécialisées, les familles et les particuliers; les activités proposées comprennent notamment le Cimgo, le Quadrix, la voile, le canyoning, la joëlette, le tandemski / tandem flex, etc.; permettre une relation éducative entre le pilote / skipper / guide / accompagnateur de moyenne montagne et le client; développer des techniques d'accessibilité aux sports de plein air; emmener des personnes dans des endroits inaccessibles dans leur vie quotidienne.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Go Tandem
Numéro de publication: HR02-1006036105, Registre du commerce Vaud, (550)
Go Tandem, à Yvorne, CHE-328.375.098 (FOSC du 18.04.2023, p. 0/1005726645). Siège transféré à Ollon.
Nouvelle adresse:
Chemin des Morettes 3, 1867 Ollon VD.
Numéro de publication: HR02-1005726645, Registre du commerce Vaud, (550)
Go Tandem, à Yvorne, CHE-328.375.098 (FOSC du 25.06.2018, p. 0/4312023). Wagner Anaëlle n'est plus membre du comité;
sa signature est radiée. Michaud-Schmied Diane, de Wichtrach, à Sion, est membre présidente du comité avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 4312023, Registre du commerce Vaud, (550)
Go Tandem, à Yvorne, Les Rennauds 6BIS, c/o Sébastien Hermann, 1853 Yvorne, CHE-328.375.098. Nouvelle association. Statuts du 16 décembre 2013, modifiés le 6 mars 2018.
But:
l'association poursuit les buts suivants: proposer des activités sportives et de loisirs en plein air pour toute personne en recherche de sensations différentes;
travailler à plusieurs niveaux: avec les institutions spécialisées, les familles et les particuliers;
les activités proposées comprennent notamment le Cimgo, le Quadrix, la voile, le canyoning, la joëlette, le tandemski / tandem flex, etc.;
permettre une relation éducative entre le pilote / skipper / guide / accompagnateur de moyenne montagne et le client;
développer des techniques d'accessibilité aux sports de plein air;
emmener des personnes dans des endroits inaccessibles dans leur vie quotidienne.
Ressources:
dons et legs;
parrainages;
subventions publiques et privées;
cotisations versées par les membres;
produit de ses activités;
toute autre ressource autorisée par la loi.
Membres du comité avec signature collective à deux:
Wagner Anaëlle, de Dättlikon, à Pully, présidente, Samzun Valérie, de Randa, à Bex, secrétaire, et Hermann Isaline, de Gais, à Yvorne, caissière. Signature collective à deux est conférée à Hermann Sébastien, d'Autigny, à Yvorne, membre de la direction.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.