Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur GHP Arbitrium Immobilien AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.07.2005
Radiation du registre du commerce
20.03.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.028.893-8
IDE/TVA
CHE-112.431.873
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Veräusserung sowie Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Grant Thornton AG | Zürich | 08.07.2005 | 19.03.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- GHP Arbitrium Immobilien AG
- Arbitrium Immobilien AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GHP Arbitrium Immobilien AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2053275, Registre du commerce Zurich, (20)
GHP Arbitrium Immobilien AG in Liquidation, in Zürich, CHE-112.431.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, Publ. 1694665). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 12.12.2014 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numéro de publication: 1694665, Registre du commerce Zurich, (20)
GHP Arbitrium Immobilien AG, in Zürich, CHE-112.431.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 25, Publ. 5309608).
Firma neu:
GHP Arbitrium Immobilien AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.08.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Daniel, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bankrevisions- und Treuhand AG].
Numéro de publication: 5309608, Registre du commerce Zurich, (20)
GHP Arbitrium Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.028.893-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2007, S. 21, Publ. 3937996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeholzer, Peter, von Zürich und Feusisberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häni, Theodor K., von Wängi, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Dr. Florian, von Zürich und Strengelbach, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Daniel, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) ohne Zeichnungsberechtigung];
Pfründer, Rolf, von Märstetten, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seeholzer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.