Adresse
c/o GGG Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel
Im Schmiedenhof 10
4001 Basel
Renseignements sur GGG Stiftung für das Gesundheitswesen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GGG Stiftung für das Gesundheitswesen
- GGG Stiftung für das Gesundheitswesen a son siège social à Basel, est actif et est active dans le domaine «Services sportifs».
- L’organisation a été fondée le 20.02.1988.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 23.10.2023.
- L'IDE déclaré est CHE-101.809.648.
- AILS-Agency for International Language Study Sàrl, succursale de Bâle, Krankenfürsorgestiftung der GGG (vormals Basler Höhenklinik in Davos Dorf), Stiftung Kinderfreund sont inscrites à la même adresse.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Dr. David Andreetti-Krayer,
Dr. Mark Eichner,
Hans Jörg Hiltpold
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. David Andreetti-Krayer,
Dr. Mark Eichner,
Annette Castagna,
Hans Jörg Hiltpold
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.02.1988
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.7.001.079-5
IDE/TVA
CHE-101.809.648
Secteur
Services sportifs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Hilfeleistungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens, insbesondere für Aidskranke und Drogengeschädigte. Die durch die Stiftung gewährte Unterstützung soll in erster Linie Bürgern und Einwohnern der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft zukommen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 06.11.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GGG Stiftung für das Gesundheitswesen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005866725, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
GGG Stiftung für das Gesundheitswesen, in Basel, CHE-101.809.648, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005566097).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castagna, Annette, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riehen].
Numéro de publication: HR02-1005566097, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
GGG Stiftung für das Gesundheitswesen, in Basel, CHE-101.809.648, Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, S.0, Publ. 6852218).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludwig-Hagemann, Dr. Ruth, von Basel und S-chanf, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andreetti, Dr. David, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6852218, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
GGG Stiftung für das Gesundheitswesen, in Basel, CH-270.7.001.079-5, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, Publ. 6525526).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Staatsvertrages zwischen den Kantonen BS und BL über die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel vom 08./14.06.2011].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Roland M., von Unterkulm, in Muttenz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichner, Dr. Mark, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.