Renseignements sur GetränkeDienst AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GetränkeDienst AG
- GetränkeDienst AG a son siège social à Uster et est actif. Elle opère dans le domaine «Production de boissons (sans alcool)».
- La direction de l’entreprise GetränkeDienst AG qui a été fondée le 16.03.2007, se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 12.05.2020.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-113.509.957.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: BIWAG AG, Brauerei Uster Braukultur AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.03.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uster
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-130.3.012.175-4
IDE/TVA
CHE-113.509.957
Secteur
Production de boissons (sans alcool)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und der nationale und internationale Vertrieb von innovativen Getränken und Foodprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (5)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Schweizerische Treuhandgesellschaft (Revision) AG | Bern | 09.01.2014 | 11.10.2016 | |
Schweizerische Treuhandgesellschaft AG, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | 23.10.2013 | 08.01.2014 | |
TBO Revisions AG | Zürich | 13.05.2011 | 22.10.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Creative Drinks Ltd.
- Creative Drinks AG
- GetränkeDienst SA
- Creative Drinks SA
- GetränkeDienst Ltd.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GetränkeDienst AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004887241, Registre du commerce Zurich, (20)
Creative Drinks AG, in Uster, CHE-113.509.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, S.0, Publ. 3103289).
Statutenänderung:
29.04.2020.
Firma neu:
GetränkeDienst AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(GetränkeDienst SA) (GetränkeDienst Ltd.).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Jürg, von Küsnacht (ZH), in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3103289, Registre du commerce Zurich, (20)
Creative Drinks AG, in Stallikon, CHE-113.509.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1274063).
Statutenänderung:
28.09.2016.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Brauereistrasse 16, 8610 Uster.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und der nationale und internationale Vertrieb von innovativen Getränken und Foodprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fry, Giusep, von Sumvitg, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
STG Revision AG (CHE-115.534.630), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Hans Peter, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1274063, Registre du commerce Zurich, (20)
Creative Drinks AG, in Stallikon, CHE-113.509.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1140933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magnusson, Yvo, von Bubikon, in Meilen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Roland Daniel, von Zürich und Geroldswil, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizerische Treuhandgesellschaft AG, Zweigniederlassung Zürich (CH-020.9.003.231-4), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fry, Giusep, von Sumvitg, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
STG Revision AG (CHE-115.534.630), in Bern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.