Renseignements sur GEPPETTO'S HOLZMANUFAKTUR AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GEPPETTO'S HOLZMANUFAKTUR AG
- GEPPETTO'S HOLZMANUFAKTUR AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres commerces avec des biens divers. Le siège social se trouve à Chur.
- GEPPETTO'S HOLZMANUFAKTUR AG a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 11.01.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton GR sous l’IDI CHE-405.384.098.
- À la même adresse il existe 7 autres entreprises actives. Cela comprend: 6193 Immo AG, Auto Herrmann GmbH, Garage R AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.04.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.086.344-6
IDE/TVA
CHE-405.384.098
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Verarbeitung und den Handel mit Holzwaren und Baustoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- GEPPETTO'S MANUFACTURE DE BOIS S.A.
- GEPPETTO'S MANIFATTURA PER LEGNO S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GEPPETTO'S HOLZMANUFAKTUR AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005378341, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
GEPPETTO'S HOLZMANUFAKTUR AG, in Wartau, CHE-405.384.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227380). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Chur im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005378354, Registre du commerce Grisons
GEPPETTO'S HOLZMANUFAKTUR AG, bisher in Wartau, CHE-405.384.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227380).
Statutenänderung:
21.12.2021.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Pulvermühlestrasse 82, 7000 Chur.
Numéro de publication: HR02-1005227380, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
GEPPETTO'S HOLZMANUFAKTUR AG, in Wartau, CHE-405.384.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tozzi, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogantini, Alessandro, von Domat/Ems, in Sils im Domleschg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.