Adresse
Lehnhaldenstrasse 61, Bruggen
9014 St. Gallen
Renseignements sur Georg Sturzenegger AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Georg Sturzenegger AG
- Georg Sturzenegger AG a son siège social à St. Gallen et est actif. Elle opère dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- L’entreprise a été fondée le 13.01.1930.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 09.08.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Georg Sturzenegger AG est le suivant : CHE-101.900.817.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.01.1930
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.009.390-7
IDE/TVA
CHE-101.900.817
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Vermögenswerten aller Art, insbesondere Immobilien, Wertschriften und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Patente, Lizenzen und andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sturzenegger Georg AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Georg Sturzenegger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005813052, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Georg Sturzenegger AG, in St. Gallen, CHE-101.900.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Richard, von Dagmersellen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei-Fritschi, Margrit, von Dagmersellen, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005365697, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Georg Sturzenegger AG, in St. Gallen, CHE-101.900.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.1995, S.1675).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Vermögenswerten aller Art, insbesondere Immobilien, Wertschriften und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Patente, Lizenzen und andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Uebernahme der Aktiven und Passiven der bisherigen Einzelfirma "Georges Sturzenegger", in St. Gallen, gemäss Bilanz, Aktivenüberschuss CHF 214'412.07;
Anrechnung an Grundkapital CHF 198'000.--.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.12.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hans Keller, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Frei, Hedwig, von Buchs LU, in St. Gallen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Richard, von Dagmersellen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Buchs (LU), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Frei, Benno, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei-Fritschi, Margrit, von Dagmersellen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Georg Sturzenegger AG, in St. Gallen, Fabrikation von Drahtwaren usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.45 vom 24.2.1970 S.419).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hans Keller, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.