Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Benno Niggli
Sälistrasse 13
4658 Däniken SO
Renseignements sur Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Däniken in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.05.1977
Radiation du registre du commerce
21.11.2014
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Däniken
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.5.000.145-0
IDE/TVA
CHE-102.259.236
Secteur
Téléphone et télécommunication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bezweckt, ihren Mitgliedern einen einwandfreien Empfang in- und ausländischer Fernseh- und UKW-Programme sowie weiterer Telekommunikations- und Multimediadienste zu vermitteln. Errichtet und betreibt die notwendigen Kabelanlagen. Kann sich Antennenanlagen anschliessen, entsprechenden Zweckverbänden beitreten sowie Liegenschaften oder beschränkte dingliche Rechte an solchen erwerben, belasten oder veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trigon Treuhand Fink | Solothurn | 09.04.2010 | 20.11.2014 | |
Trigon Treuhand Stadler, Fink | Solothurn | 02.06.2009 | 08.04.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Däniken
- Fernsehgenossenschaft Däniken
- Fernsehgenossenschaft Däniken.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Däniken in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1835631, Registre du commerce Soleure, (241)
Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Däniken in Liquidation, in Däniken, CHE-102.259.236, Genossenschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1545165). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 17.09.2014 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numéro de publication: 1545165, Registre du commerce Soleure, (241)
Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Däniken, in Däniken, CHE-102.259.236, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209286).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 22./30.05.2014 Aktiven von CHF 595'593.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 367'787.30 auf die 'Kommunikationsnetz Däniken AG', in Däniken (CHE-251.320.841).
Gegenleistung:
keine.
Firma neu:
Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Däniken in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.04.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggli, Benno, von Lostorf, in Däniken, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7209286, Registre du commerce Soleure, (241)
Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Däniken, in Däniken, CH-249.5.000.145-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, S. 0, Publ. 6203430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Letizia, von Erschwil und Hornussen, in Däniken, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Reto, von Mauensee, in Schönenwerd, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.