Adresse
c/o Hans Peter Aschwanden
Mittlere Allmeind 28
8773 Haslen GL
Renseignements sur Genossenschaft Tschinglenbahn Elm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Tschinglenbahn Elm
- Genossenschaft Tschinglenbahn Elm avec son siège à Haslen GL est actif. Genossenschaft Tschinglenbahn Elm est active dans le domaine «Transport routier de personnes et marchandises».
- Genossenschaft Tschinglenbahn Elm a 6 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.04.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GL est le suivant: CHE-114.398.821.
Direction (6)
les plus récents membres de l'administration
Hans Peter Aschwanden,
Beat Elmer,
Rudolf Elmer,
Tobias Rhyner,
Barbara Rhyner-Rhyner
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.07.2008
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Glarus Süd
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.5.004.846-6
IDE/TVA
CHE-114.398.821
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe das Erstellen und den Betrieb einer Personenseilbahn auf die Alp Niedern in Elm zur Erschliessung der Alp Niedern für die touristische Nutzung, für den Unterhalt der Gemeindewerke sowie für die alpwirtschaftliche Bewirtschaftung. Die Genossenschaft kann auch alle anderen Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die zur Erreichung ihres Zweckes direkt oder indirekt förderlich sind.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Unirevisa Beratungs- und Verwaltungs AG | Glarus | 08.07.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Tschinglenbahn Elm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006020053, Registre du commerce Glaris
Genossenschaft Tschinglenbahn Elm, in Glarus Süd, CHE-114.398.821, Genossenschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171268).
Domizil neu:
c/o Hans Peter Aschwanden, Mittlere Allmeind 28, 8773 Haslen GL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühwiler, Karl Heinz, genannt Heinz, von Fischingen, in Elm (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Hans Peter, von Altdorf (UR), in Haslen GL (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005171268, Registre du commerce Glaris
Genossenschaft Tschinglenbahn Elm, in Glarus Süd, CHE-114.398.821, Genossenschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2013, S.0, Publ. 7074398).
Domizil neu:
c/o Heinz Brühwiler, Wiese 3, 8767 Elm.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Walter, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zentner, Mathias, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Karl Heinz, genannt Heinz, von Fischingen, in Elm (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Brühwiler, Heinz, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Elmer, Beat, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Elmer, Rudolf, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rhyner, Tobias, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Unirevisa Beratungs- und Verwaltungs AG (CHE-107.925.299), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: Unirevisa Beratungs- und Verwaltungs AG (CH-160.3.001.557-6)].
Numéro de publication: 7074398, Registre du commerce Glaris, (160)
Genossenschaft Tschinglenbahn Elm, in Glarus Süd, CH-160.5.004.846-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, S. 0, Publ. 6154340).
Domizil neu:
c/o Walter Elmer, Wiese 12, 8767 Elm.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner, Barbara, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.