Adresse
c/o Marcel Brunner
Eugen-Huber-Strasse 162
8048 Zürich
Renseignements sur Genossenschaft Matthüsli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Matthüsli
- Genossenschaft Matthüsli à Zürich est une Société coopérative du domaine «Location de machines et d’autres biens mobiliers». Genossenschaft Matthüsli est actif.
- La direction de l’organisation Genossenschaft Matthüsli qui a été fondée le 25.05.1970, se compose de 3 personnes.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 10.07.2019, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'organisation est CHE-102.238.033.
Direction (3)
les plus récents membres de l'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.05.1970
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.5.900.647-1
IDE/TVA
CHE-102.238.033
Secteur
Location de machines et d’autres biens mobiliers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bezweckt die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften Matthüsli in Menznau durch gemeinsame Arbeit der Genossenschafter, sei es, dass diese die Landwirtschaft dauernd oder nur vorübergehend während Wochenend- und Ferienaufenthalten ausüben.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Matthüsli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004672003, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Matthüsli, in Zürich, CHE-102.238.033, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, S.0, Publ. 7141540).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Kurt, von Laupersdorf, in Hallwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dürnten].
Numéro de publication: 7141540, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Matthüsli, in Zürich, CH-020.5.900.647-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2009, S. 26, Publ. 5375908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Peter, von Zürich und Niederglatt ZH, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, René, von Zürich und Niederglatt ZH, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niederglatt ZH, in Hombrechtikon, Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Kurt, von Laupersdorf, in Dürnten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5375908, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Matthüsli, in Zürich, CH-020.5.900.647-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.1995, S. 2563). Gemäss Erklärung vom 03.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Sylvia, von Egg ZH, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Marcel, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.