Adresse
c/o François Fröhlich
Lehenweg 27
7250 Klosters
Renseignements sur Genossenschaft Lehenweg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Lehenweg
- Genossenschaft Lehenweg a son siège social à Klosters, est actif et est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 23.02.2021.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Genossenschaft Lehenweg.
Direction (4)
les plus récents membres de l'administration
Nora Andreina Wetter,
François Fröhlich,
Christian Fross,
Florian Otto Dübendorfer
les plus récents personnes habilitée à signer
Nora Andreina Wetter,
François Fröhlich,
Florian Otto Dübendorfer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.01.2011
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Klosters
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.5.000.887-3
IDE/TVA
CHE-149.706.886
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Durch den in gemeinsamer Selbsthilfe durchgeführten Erhalt und Unterhalt samt Schneeräumung des Lehenweges samt Ausweichplätzen etc. in der Gemeinde Klosters-Serneus, soll den Genossenschaftern die rationelle Nutzung dieser Strasse ermöglicht werden. Pflichten: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Lehenweg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005107889, Registre du commerce Grisons
Genossenschaft Lehenweg, in Klosters-Serneus, CHE-149.706.886, Genossenschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013, S.0, Publ. 1111783).
Sitz neu:
Klosters. [Anpassung des Sitzes und der Personenangaben infolge Namensänderung der Gemeinde].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fross, Christian, von Zürich, in Klosters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Klosters-Serneus].
Numéro de publication: 1111783, Registre du commerce Grisons, (350)
Genossenschaft Lehenweg, in Klosters-Serneus, CH-350.5.000.887-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 10, Publ. 5982616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wetter, Hansjürg, von Zürich und Winterthur, in Oberwil BL, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetter, Nora Andreina, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 5982616, Registre du commerce Grisons, (350)
Genossenschaft Lehenweg, in Klosters-Serneus, CH-350.5.000.887-3, c/o François Fröhlich, Lehenweg 27, 7250 Klosters, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.10.2010.
Zweck:
Durch den in gemeinsamer Selbsthilfe durchgeführten Erhalt und Unterhalt samt Schneeräumung des Lehenweges samt Ausweichplätzen etc. in der Gemeinde Klosters-Serneus, soll den Genossenschaftern die rationelle Nutzung dieser Strasse ermöglicht werden.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fröhlich, François, von Niederhasli, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Dübendorfer, Florian, von Bassersdorf, in Winterthur, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wetter, Hansjürg, von Zürich und Winterthur, in Oberwil BL, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Fross, Christian, von Zürich, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.