Renseignements sur Genossenschaft KIL - Silenen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft KIL - Silenen
- Genossenschaft KIL - Silenen a son siège social à Silenen, est actif et est active dans le domaine «Autres ecoles secondaires».
- Genossenschaft KIL - Silenen a été fondée le 12.10.2009.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 14.02.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-115.133.604.
Direction (4)
les plus récents membres de l'administration
Marc Kurt,
Franco Gino Barmettler,
Sandro Gervasi,
Stefan Roland Lauckner
les plus récents personnes habilitée à signer
Marc Kurt,
Franco Gino Barmettler,
Sandro Gervasi,
Stefan Roland Lauckner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.10.2009
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Silenen
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-120.5.000.006-3
IDE/TVA
CHE-115.133.604
Secteur
Autres ecoles secondaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder den Erwerb, den Betrieb, Unterhalt und die Erneuerung des Kurszentrums in Silenen. Ferner kann sie Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Zovag src GmbH | Widnau | 16.10.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft KIL - Silenen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005677654, Registre du commerce Uri, (120)
Genossenschaft KIL - Silenen, in Silenen, CHE-115.133.604, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2022, Publ. 1005562052).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauckner, Stefan Roland, von La Tour-de-Peilz, in Solothurn, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005562052, Registre du commerce Uri, (120)
Genossenschaft KIL - Silenen, in Silenen, CHE-115.133.604, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845410).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt, Marc, von Walliswil bei Wangen, in Subingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Franco Gino, von Buochs, in Stans, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004845410, Registre du commerce Uri, (120)
Genossenschaft KIL - Silenen, in Silenen, CHE-115.133.604, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4234113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Negossa, Daniele, von Rüti (ZH), in Rüti (ZH), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gervasi, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.