Adresse
c/o Edith Eisenring
Im Buechwald 44
9242 Oberuzwil
Renseignements sur Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB)
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB)
- Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB) à Oberuzwil est une Société coopérative du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB) est actif.
- La direction de l’organisation Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB) est composée de 5 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 27.10.1994.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 03.09.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-103.815.246.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Marco Peter Handermann,
Gabriela Turi,
Edith Eisenring,
Carmen Rüegg,
Ruth Wittwer
les plus récents personnes habilitée à signer
Marco Peter Handermann,
Gabriela Turi,
Edith Eisenring,
Carmen Rüegg,
Ruth Wittwer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.10.1994
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Oberuzwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.5.037.751-7
IDE/TVA
CHE-103.815.246
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinnütziger Weise preisgünstige Wohnungen für wirtschaftlich schwache Personen im Sinne des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) zu schaffen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB)
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006120586, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB), in Oberuzwil, CHE-103.815.246, Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2024, Publ. 1006073111).
Statutenänderung:
19.06.2019.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Handermann, Marco, von Oberuzwil, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turi, Gabriela, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006073111, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB), in Oberuzwil, CHE-103.815.246, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, S.0, Publ. 6477916).
Domizil neu:
c/o Edith Eisenring, Im Buechwald 44, 9242 Oberuzwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmalzer, Thomas, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Cornel, von Eggersriet, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Elmar, von Mels, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Christine, von Trubschachen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger, Daniel, von Eggersriet, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gut, Dr. Alois, von Kottwil, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hollenstein, Alex, von Mosnang, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Kurt, von Gaiserwald, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Alfred, von Mels, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenring, Edith, von Jonschwil, in Oberuzwil, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Carmen, von Eschenbach (SG), in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Ruth, von Trub, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6477916, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB), in Oberuzwil, CH-320.5.037.751-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2004, S. 15, Publ. 2616354).
Statutenänderung:
15.06.2001, 22.06.2011.
Domizil neu:
c/o Thomas Schmalzer, Wolfsgrueb 1, 9248 Bichwil.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinnütziger Weise preisgünstige Wohnungen für wirtschaftlich schwache Personen im Sinne des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) zu schaffen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 04.07.2011 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Peter, von St. Gallen und Gaiserwald, in Bichwil (Oberuzwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmalzer, Thomas, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.