Adresse
c/o Patrik Kalberer
Wiesengrundstrasse 6
9545 Wängi
Renseignements sur Genossenschaft Alterssiedlung Wängi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Alterssiedlung Wängi
- Genossenschaft Alterssiedlung Wängi à Wängi est une Société coopérative du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Genossenschaft Alterssiedlung Wängi est actif.
- La direction se compose de 6 personnes. L'organisation a été fondée le 31.08.1983.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 20.07.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Genossenschaft Alterssiedlung Wängi.
Direction (6)
les plus récents membres de l'administration
Patrik Kalberer,
Monika Frischknecht-Gnehm,
Ralf Störchli,
Yolanda Hafner-Helfenstein,
Angelika Bischofberger
les plus récents personnes habilitée à signer
Patrik Kalberer,
Ralf Störchli,
Yolanda Hafner-Helfenstein,
Angelika Bischofberger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.08.1983
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Wängi
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.5.007.844-0
IDE/TVA
CHE-104.101.244
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
In Wängi Alterswohnungen zu erstellen und an betagte Einwohner preisgünstig zu vermieten. Sofern die Wohnungen nicht von Betagten beansprucht werden, können sie an andere Interessenten abgegeben werden.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Häseli Treuhand AG | Wil (SG) | 06.11.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Alterssiedlung Wängi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005800483, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft Alterssiedlung Wängi, in Wängi, CHE-104.101.244, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548752).
Weitere Adressen:
c/o Yolanda Hafner, Haldenstrasse 7, 9545 Wängi [bisher: c/o Jolanda Hafner, Haldenstrasse 7, 9545 Wängi].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schadegg, Egon, von Amriswil, in Wängi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner-Helfenstein, Yolanda, von Langnau im Emmental, in Wängi, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hafner Langenegger, Jolanda, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005548752, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft Alterssiedlung Wängi, in Wängi, CHE-104.101.244, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004688101).
Domizil neu:
c/o Patrik Kalberer, Wiesengrundstrasse 6, 9545 Wängi.
Weitere Adressen:
c/o Jolanda Hafner, Haldenstrasse 7, 9545 Wängi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Hans Rudolf, von Zuzwil (BE), in Wängi, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Ernst, von Urnäsch, in Wängi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalberer, Patrik , von Vilters-Wangs, in Wängi, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Monika, von Wängi, in Tuttwil (Wängi), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004688101, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft Alterssiedlung Wängi, in Wängi, CHE-104.101.244, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, S.0, Publ. 1807835).
Domizil neu:
c/o Hansruedi Aeberhard, Anetswilerstrasse 10, 9545 Wängi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Werner, von Degersheim, in Wängi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Störchli, Josef, von Münchwilen TG und Wängi, in Wängi, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuchzer, Anita, von Bauma, in Wängi, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Rudolf, von Aadorf, in Wängi, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard, Hans Rudolf, von Zuzwil (BE), in Wängi, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Störchli, Ralf, von Wängi, in Wängi, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischofberger, Angelika, von Oberegg, in Wängi, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hafner Langenegger, Jolanda, von Langnau im Emmental, in Wängi, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.