Renseignements sur GENINT SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GENINT SA
- GENINT SA a son siège social à Genève et est actif. Elle opère dans le domaine «Services fiduciaires».
- L’entreprise a été fondée le 15.01.1986.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 07.03.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI GENINT SA.
- Il y a 21 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: A Swiss Tax Advisor Philippe Blondin, BTOA Holding Sàrl, BULLE ONE GENEVE SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.01.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.806.985-5
IDE/TVA
CHE-100.168.108
Secteur
Services fiduciaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Réalisation pour son compte ou pour le compte de tiers de toutes opérations financières ou commerciale ainsi que toutes opérations immobilières non assujetties à la LFAIE, représentation pour le compte de tiers, en Suisse et à l'étranger, domiciliation, administration et tenue de comptabilité (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Experaudit SA | Genève | 23.07.2002 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GENINT SA
Numéro de publication: HR02-1005695195, Registre du commerce Genève, (660)
GENINT SA, à Genève, CHE-100.168.108 (FOSC du 08.10.2021, p. 0/1005308854). Les pouvoirs de Carbone Maurizio sont radiés.
Numéro de publication: HR02-1005308854, Registre du commerce Genève, (660)
GENINT SA, à Genève, CHE-100.168.108 (FOSC du 23.06.2021, p. 0/1005226521). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives;
par décision de l'assemblée générale du 03.05.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Statuts modifiés le 03.05.2021, y compris sur des points non soumis à publication.
Numéro de publication: HR02-1005226521, Registre du commerce Genève, (660)
GENINT SA, à Genève, CHE-100.168.108 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.