Renseignements sur GENAVO AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GENAVO AG
- GENAVO AG est une Société anonyme basée à Erlen. GENAVO AG appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise GENAVO AG qui a été fondée le 23.11.2015, se compose de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 17.02.2021.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise GENAVO AG est le suivant : CHE-498.860.241.
- Exactement à cette adresse il existe 5 autres entreprises actives. Cela comprend: Grolimund Gartenbau AG, HABITage Generationen - Wohnen GmbH, S+K Immo AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.11.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Erlen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.030.122-7
IDE/TVA
CHE-498.860.241
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte, Know-how sowie Exklusivrechte erwerben, verwerten und vermitteln, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GENAVO AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005103506, Registre du commerce Thurgovie, (440)
GENAVO AG, in Erlen, CHE-498.860.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, S.0, Publ. 2504761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogler, Hans Peter Josef, von Lungern, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näpflin, Joel, von Beckenried, in Bürglen TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Scherzingen (Münsterlingen)].
Numéro de publication: 2504761, Registre du commerce Thurgovie, (440)
GENAVO AG, in Erlen, CHE-498.860.241, Im Dreispitz 1, 8586 Erlen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.11.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte, Know-how sowie Exklusivrechte erwerben, verwerten und vermitteln, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 150.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 17.11.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Geiger, André Patrick, von Bischofszell, in Steinebrunn (Egnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näpflin, Joel, von Beckenried, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogler, Hans Peter Josef, von Lungern, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.