Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Patrick Forster
Sonnenrain 165
5056 Attelwil
Renseignements sur Gemüseplattform Barmettler GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.12.2006
Radiation du registre du commerce
12.09.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Ammerswil
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.028.213-3
IDE/TVA
CHE-113.318.280
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vermarktung von Gemüsen und Beeren; kann Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revata Treuhand AG in Liquidation | Rupperswil | 01.06.2010 | 15.03.2012 | |
E. Lerch Immobilien AG | Itingen | 19.12.2006 | 31.05.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gemüseplattform Barmettler GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gemüseplattform Barmettler GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3747491, Registre du commerce Argovie, (400)
Gemüseplattform Barmettler GmbH in Liquidation, in Ammerswil, CHE-113.318.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, Publ. 3143263). Nachdem die Zustimmungen der Steuerverwaltungen eingegangen sind, wird die Firma im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 3143263, Registre du commerce Argovie, (400)
Gemüseplattform Barmettler GmbH in Liquidation, in Ammerswil, CHE-113.318.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, Publ. 6597714). Liquidation beendet. [Die Löschung der Gesellschaft erfolgt, sobald die Zustimmung der Steuerverwaltungen vorliegen.]
Numéro de publication: 6597714, Registre du commerce Argovie, (400)
Gemüseplattform Barmettler GmbH, in Ammerswil, CH-400.4.028.213-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 2, Publ. 5654712).
Firma neu:
Gemüseplattform Barmettler GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil, c/o Patrick Forster, Sonnenrain 165, 5056 Attelwil. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.03.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revata Treuhand AG (CHE-113.850.698), in Rupperswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Patrick, von Golaten, in Attelwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bryner, Urs, von Othmarsingen, in Othmarsingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Holliger, Gerald, von Oberentfelden, in Unterentfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].