Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Domenico Maddalon, Generalagentur Glarus der Rentenanstalt/Swiss Life
Rathausplatz
8750 Glarus
Renseignements sur Gemeinschaftsstiftung der Rentenanstalt für internationale Personalvorsorge
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.12.1979
Radiation du registre du commerce
22.10.2010
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Glarus
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.7.002.768-1
IDE/TVA
CHE-110.385.417
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Versicherungsmässige Vorsorge für schweizerische und ausländische Arbeitnehmer, die im Ausland für Firmen mit Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz oder mit Sitz im Ausland tätig sind. Die Stiftung ist auch bereit, Arbeitnehmer mit Wohnsitz in der Schweiz als Destinatäre aufzunehmen, sofern und solange dies mit den Vorschriften des künftigen Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge vereinbar ist usw. (siehe Journal).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 09.06.2008 | 21.10.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- International Employee Benefits Common Foundation of the Swiss Life Insurance and Pension Company
- Gemeinschaftsstiftung der Rentenanstalt für internationale Personalvorsorge
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gemeinschaftsstiftung der Rentenanstalt für internationale Personalvorsorge
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5864732, Registre du commerce Glaris, (160)
Gemeinschaftsstiftung der Rentenanstalt für internationale Personalvorsorge, in Glarus, CH-160.7.002.768-1, Stiftung (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2008, S. 8, Publ. 4513586). Die Stiftung ist gemäss Verfügung des Bundesamtes für Sozialversicherungen BSV, in Bern, vom 23.08.2010 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 4513586, Registre du commerce Glaris, (160)
Gemeinschaftsstiftung der Rentenanstalt für internationale Personalvorsorge, in Glarus, CH-160.7.002.768-1, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 11, Publ. 3784174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seydel, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beit, Stephan, von Zürich, in Adliswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casal, Dr. Paulina, von Schiers, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Endres, Ralph, von Ebnat-Kappel, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leiser, Werner, von Grossaffoltern, in Adlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kröbl, Raymond, von Fällanden, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil, ohne eingetragene Funktion];
Schmid, Margrit, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3784174, Registre du commerce Glaris, (160)
Gemeinschaftsstiftung der Rentenanstalt für internationale Personalvorsorge, in Glarus, CH-160.7.002.768-1, Versicherungsmässige Vorsorge für schweizerische und ausländische Arbeitnehmer, die im Ausland für Firmen mit Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz oder mit Sitz im Ausland tätig sind usw., Stiftung (SHAB Nr. 208 vom 29.10.2003, S. 7, Publ. 1235098).
Aufsichtsbehörde neu:
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, in Bern.