Renseignements sur gemcop ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de gemcop ag
- gemcop ag à Zürich est une Société anonyme du domaine «Viabilisation de terrains». gemcop ag est actif.
- La direction de l’entreprise gemcop ag est composée de 2 personnes.
- Le 22.01.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI gemcop ag.
- Entreprises avec la même adresse comme gemcop ag: 2015electronics AG, a faire metallwerkstatt martin fischer, Audiosphere GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.02.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.014.421-2
IDE/TVA
CHE-473.301.801
Secteur
Viabilisation de terrains
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung die nachhaltige Schaffung, Erhaltung und Verwaltung von ökologisch ausgerichteten Gemeinschaften und Genossenschaften. Das Schaffen der Gesellschaft bezweckt keine Maximierung eines finanziellen Gewinns. Betriebserfolge und daraus resultierende Gewinne sollen in entsprechende Projekte investiert werden. Die Ausschüttung einer angemessenen Dividende an die Aktionäre ist möglich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Im Weiteren kann die Gesellschaft Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- gemcop AG
- Gemeinschaft 4S AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour gemcop ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004810859, Registre du commerce Zurich, (20)
gemcop ag, in Zürich, CHE-473.301.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004616636).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner Zeltner, Suzane, von Hinwil, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004616636, Registre du commerce Zurich, (20)
gemcop ag, in Zürich, CHE-473.301.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2018, Publ. 3995049).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner Zeltner, Suzane, von Hinwil, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3995049, Registre du commerce Zurich, (20)
gemcop ag, in Zürich, CHE-473.301.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1753635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meienhofer Keller, Guido, von Winterthur, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peitz-Stein, Christa Ellen, deutsche Staatsangehörige, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.