Renseignements sur GELPELL AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GELPELL AG
- GELPELL AG est active dans le secteur «Production des comestibles» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Gähwil.
- L’entreprise a été fondée en 21.09.2005 et a 4 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 26.09.2023.
- GELPELL AG est inscrite dans le canton SG sous l’IDI CHE-112.527.846.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Kristina Edvinsson-Greither,
Peter Greither,
Tomas Jan Edvinsson
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Jager,
Kristina Edvinsson-Greither,
Peter Greither,
Tomas Jan Edvinsson
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.09.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kirchberg (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.058.007-1
IDE/TVA
CHE-112.527.846
Secteur
Production des comestibles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Pellets. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gebert Revision AG | Wil (SG) | 22.12.2022 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gebert Treuhand | Wil (SG) | 17.02.2020 | 21.12.2022 | |
TFP Treuhand AG | Schwende-Rüte | 27.09.2005 | 16.02.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Swisspellet AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GELPELL AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005845855, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
GELPELL AG, in Kirchberg (SG), CHE-112.527.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005636075).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jager, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirch (Egnach), mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005636075, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
GELPELL AG, in Kirchberg (SG), CHE-112.527.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004870269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebert Treuhand (CHE-107.424.608), in Wil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebert Revision AG (CHE-219.027.752), in Wil SG, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004870269, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
GELPELL AG, in Kirchberg (SG), CHE-112.527.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Dr. Elisabeth, von Herisau und Worb, in Müstair (Val Müstair), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.