Renseignements sur Gaumenfreunde AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gaumenfreunde AG
- Gaumenfreunde AG est actuellement actif et est dans le secteur Achat & vente de biens immobiliers propres. Le siège social se trouve à Brienz BE.
- L’entreprise a été fondée en 14.09.2018 et a 3 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 27.06.2022.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-433.159.922.
- Asian Art Consulting Services GmbH, BeO Gastro GmbH, Büro Kuhn Kommunikation - Beratung und Umsetzung ont la même adresse comme Gaumenfreunde AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.09.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brienz (BE)
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.075.154-8
IDE/TVA
CHE-433.159.922
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Verpachtung und Führung von Gastronomiebetrieben aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gaumenfreunde AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005504930, Registre du commerce Berne, (36)
Gaumenfreunde AG, in Brienz (BE), CHE-433.159.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dummermuth, Stephan, von Buchholterberg, in Meiringen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Annette, von Innertkirchen, in Gutenswil (Volketswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005162194, Registre du commerce Berne, (36)
Gaumenfreunde AG, in Brienz (BE), CHE-433.159.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2021, Publ. 1005132926).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dummermuth, Stephan, von Buchholterberg, in Meiringen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005132926, Registre du commerce Berne, (36)
Gaumenfreunde AG, in Brienz (BE), CHE-433.159.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Peter, von Guttannen, in Breil/Brigels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.