Renseignements sur Gamag AG Systems
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gamag AG Systems
- Gamag AG Systems a son siège social à Busswil BE et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Réparation et installation de machines et d’équipements».
- La direction de l’entreprise Gamag AG Systems qui a été fondée le 08.12.2014, se compose de 2 personnes.
- Le 10.05.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-333.935.301.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.12.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lyss
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.062.209-5
IDE/TVA
CHE-333.935.301
Secteur
Réparation et installation de machines et d’équipements
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Montage, den Service und die Erbringung von Systemdienstleistungen im Bereiche Maschinenbau und Automation sowie den Handel mit Systemkomponenten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Niederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revitas AG | Lyss | 06.03.2018 | 09.05.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gamag AG Systems
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006028721, Registre du commerce Berne, (36)
Gamag AG Systems, in Lyss, CHE-333.935.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849524). Gemäss Erklärung vom 14.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teuscher, Thomas, von Erlenbach im Simmental, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revitas AG (CHE-115.858.216), in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Buchholterberg, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005849524, Registre du commerce Berne, (36)
Gamag AG Systems, in Lyss, CHE-333.935.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mandelz, Daniel, von Zürich, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Buchholterberg, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005653791, Registre du commerce Berne, (36)
Gamag AG Systems, in Lyss, CHE-333.935.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457250).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Ramon, von Messen, in Bätterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.