Adresse
c/o creos GmbH
Reinhardstrasse 19
8008 Zürich
Renseignements sur GALLUP AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GALLUP AG
- GALLUP AG a son siège social à Zürich et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Services d’étude de marché et d’opinion».
- La direction de l’entreprise GALLUP AG qui a été fondée le 02.02.1999, se compose de une personne.
- Le 18.02.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.015.401.
- Entreprises avec la même adresse comme GALLUP AG: A Gentleman's World GmbH, Arteeo GmbH, avguide.ch GmbH.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.02.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.021.529-0
IDE/TVA
CHE-101.015.401
Secteur
Services d’étude de marché et d’opinion
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Markt- und Meinungsforschung sowie Marketingberatung in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Credor AG Wirtschaftsprüfung | Zürich | 22.10.2008 | 14.07.2011 | |
Roesler Treuhand AG | Uster | 24.05.2007 | 21.10.2008 | |
Roesler Treuhand | Uster | <2004 | 23.05.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Infomar Research Center AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GALLUP AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005103992, Registre du commerce Zurich, (20)
GALLUP AG, in Zürich, CHE-101.015.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kappeler, Matthias, von Zürich und Greifensee, in Arosa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zügel, Oliver, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004899177, Registre du commerce Zurich, (20)
GALLUP AG, in Schwerzenbach, CHE-101.015.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2020, Publ. 1004809696).
Statutenänderung:
24.04.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o creos GmbH, Reinhardstrasse 19, 8008 Zürich.
Numéro de publication: HR02-1004809696, Registre du commerce Zurich, (20)
GALLUP AG, in Schwerzenbach, CHE-101.015.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2018, Publ. 1004483669).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zügel, Oliver, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kappeler, Matthias, von Zürich und Greifensee, in Arosa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.