Renseignements sur galaxyadvisors AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de galaxyadvisors AG
- galaxyadvisors AG est une Société anonyme basée à Aarau. galaxyadvisors AG appartient au secteur «Fourniture de services informatiques» et est actuellement actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 03.04.2007.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.04.2009. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise galaxyadvisors AG est le suivant : CHE-113.548.791.
- entreprise galaxyadvisors AG a enregistré 3 marques actives, marques annulées ou des demandes en attente.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: FaunaAI GmbH, The Spirit of the Vedas GmbH.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.04.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Aarau
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.028.569-5
IDE/TVA
CHE-113.548.791
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung von Software und Unterstützung sowie Beratung im Bereich der Informationstechnologie; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wiget Treuhand AG | Oberentfelden | 11.04.2007 | 27.04.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
galaxyadvisors | 04.09.2009 | actif | 54036/2009 |
26.11.2009 | radiée | 54037/2009 |
Dernières notifications FOSC pour galaxyadvisors AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4993006, Registre du commerce Argovie, (400)
galaxyadvisors AG, in Aarau, CH-400.3.028.569-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2007, S. 1, Publ. 3878098).
Statutenänderung:
09.12.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiget Treuhand AG, in Oberentfelden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3878098, Registre du commerce Argovie, (400)
galaxyadvisors AG, in Aarau, CH-400.3.028.569-5, Laurenzenvorstadt 69, 5000 Aarau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2007.
Zweck:
Herstellung von Software und Unterstützung sowie Beratung im Bereich der Informationstechnologie;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich, sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben. Als schriftliche Mitteilung bzw. Zustimmung gilt eine Mitteilung oder Zustimmung per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gloor, Peter, von Seon, in Aarau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wiget Treuhand AG, in Oberentfelden, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.