Adresse
c/o Delphine Voutat
Route d'Arzier 37
1273 Arzier-Le Muids
Renseignements sur Gacisa SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gacisa SA
- Gacisa SA est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Arzier-Le Muids.
- La direction de l’entreprise Gacisa SA qui a été fondée le 24.03.1971, se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 25.10.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-100.851.493.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.03.1971
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Arzier-Le Muids
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.136.760-7
IDE/TVA
CHE-100.851.493
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La gestion et l'administration, le financement par elle-même ou sous son patronnage par des tiers de toutes sociétés ou opérations commerciales, financières, artisanales, immobilières (système holding).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MOORE STEPHENS REFIDAR SA | Nyon | 25.10.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MGI Audit et Gestion SA | Monthey | 01.11.2007 | 24.10.2023 | |
Fiduciaire Soges SA | Lausanne | <2004 | 31.10.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gacisa SA
Numéro de publication: HR02-1005868985, Registre du commerce Vaud, (550)
Gacisa S.A., à Arzier-Le Muids, CHE-100.851.493 (FOSC du 04.05.2021, p. 0/1005168989). MGI Audit et Gestion Sàrl n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
MOORE STEPHENS REFIDAR SA (CHE-243.144.476), à Nyon.
Numéro de publication: HR02-1005168989, Registre du commerce Vaud, (550)
Gacisa S.A., à Tolochenaz, CHE-100.851.493 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 26.04.2021. Siège transféré à Arzier-Le Muids.
Nouvelle adresse:
Route d'Arzier 37, c/o Delphine Voutat, 1273 Arzier-Le Muids. Les 200 actions au porteur de CHF 1'000 sont converties en 200 actions nominatives de CHF 1'000.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courrier électronique. Voutat Delphine est maintenant à Arzier-Le Muids.
Numéro de publication: 5419642, Registre du commerce Vaud, (550)
Gacisa S.A., à Tolochenaz, CH-550-0136760-7, la gestion et l'administration, le financement de toute société ou opérations commerciales, financières, artisanales, immobilières (FOSC du 01.11.2007, p. 16/4179516). L'administratrice Groux Delphine, qui se nomme maintenant Voutat Delphine, est désormais à Arzier.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.