Adresse
Via Sottobisio 5
6828 Balerna
Renseignements sur FUMAGALLI SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FUMAGALLI SA
- FUMAGALLI SA a son siège social à Balerna et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de produits alimentaires».
- La direction de l’entreprise FUMAGALLI SA est composée de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 10.06.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-113.555.822.
- Actuellement, l'entreprise FUMAGALLI SA a enregistré 2 marques ou demandes auprès de l'IPI.
- À la même adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: Borgovecchio SA, Gaggini Franco SA, Jocondor SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Laura Thaler-Derungs,
Leandro Giordano Tano Crivelli,
Sara Gaffuri,
Carlo Libero Crivelli
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.04.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Balerna
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-501.3.008.330-3
IDE/TVA
CHE-113.555.822
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine)
La creazione, la coltivazione, lo sfruttamento di vigneti, l'acquisto di uve, la produzione di vino, di distillati e la sua commercializzazione. La conduzione, l'acquisto e la gestione di aziende agricole e agrituristiche. La società può acquisire, possedere e vendere beni immobili per il conseguimento dello scopo sociale. L'importazione, l'esportazione, la vendita, la mediazione, la consulenza, la rappresentanza, il commercio e la produzione di prodotti vinicoli e di generi alimentari ed affini. La partecipazione ad altre società aventi scopo analogo. La società potrà esplicare ogni operazione finanziaria e commerciale necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Futurfida SA | Chiasso | 13.02.2009 | 30.06.2016 | |
Studio Gabriele Cavadini, Consulenze | Chiasso | 13.04.2007 | 12.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
01.06.1988 | radiée | 00924/1988 | |
01.06.1988 | radiée | 00923/1988 |
Dernières notifications FOSC pour FUMAGALLI SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006052638, Registre du commerce Tessin, (501)
FUMAGALLI SA, in Balerna, CHE-113.555.822, società anonima (Nr. FUSC 86 del 05.05.2021, Pubbl. 1005170269).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Crivelli, Leandro Giordano Tano, da Tresa, in Coldrerio, con firma collettiva a due;
Gaffuri, Sara, da Onsernone, in Coldrerio, con firma collettiva a due;
Thaler-Derungs, Laura, da Trun, in Pedrinate (Chiasso), con firma collettiva a due.
Numéro de publication: HR02-1005170269, Registre du commerce Tessin, (501)
FUMAGALLI SA, in Balerna, CHE-113.555.822, società anonima (Nr. FUSC 188 del 28.09.2017, p.0, Pubbl. 3778161).
Statuti modificati:
26.04.2021.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto, per fax o email.
Numéro de publication: 3778161, Registre du commerce Tessin, (501)
FUMAGALLI SA, in Balerna, CHE-113.555.822, società anonima (FUSC no. 126 del 01.07.2016, Pubbl. 2926679).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Crivelli, Giovanni detto Tano, da Ponte Tresa, in Balerna, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Crivelli, Carlo Libero, da Ponte Tresa, in Coldrerio, amministratore unico, con firma individuale [finora: presidente con firma individuale].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.