Renseignements sur Füllemann Ofenbau + Plattenbeläge AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Füllemann Ofenbau + Plattenbeläge AG
- Füllemann Ofenbau + Plattenbeläge AG avec son siège à Kreuzlingen est actif. Füllemann Ofenbau + Plattenbeläge AG est active dans le domaine «Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)».
- La direction se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 14.08.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Füllemann Ofenbau + Plattenbeläge AG est le suivant : CHE-107.098.354.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.03.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kreuzlingen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.002.693-2
IDE/TVA
CHE-107.098.354
Secteur
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von keramischen Wand- und Bodenbelägen, Natursteinarbeiten sowie Cheminée- und Kachelofenbau aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Thurau Treuhand | Tägerwilen | 18.05.2007 | 04.09.2008 | |
Zähner Treuhand AG | Münsterlingen | <2004 | 17.05.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Füllemann Ofenbau + Plattenbeläge AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006106542, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Füllemann Ofenbau + Plattenbeläge AG, in Kreuzlingen, CHE-107.098.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024, Publ. 1006004566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duschletta, Daniel, von Zernez, in Weinfelden, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1006004566, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Füllemann Ofenbau + Plattenbeläge AG, in Kreuzlingen, CHE-107.098.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004655019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Andreas Willi, von Schöfflisdorf, in Erlen, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1004655019, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Füllemann Ofenbau + Plattenbeläge AG, in Kreuzlingen, CHE-107.098.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634921).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füllemann, Ruth, von Berlingen, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füllemann, Denise, von Berlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.