Renseignements sur FTD Finance Trade and Development S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FTD Finance Trade and Development S.A.
- FTD Finance Trade and Development S.A. est actuellement actif et est dans le secteur Achat & vente de biens immobiliers propres. Le siège social se trouve à Le Vaud.
- La direction de l’entreprise FTD Finance Trade and Development S.A. qui a été fondée le 26.08.1993, se compose de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 03.05.2021.
- L'IDE déclaré est CHE-102.146.359.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Bernia S.A., ChavanInvest SA, Flim SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Arya Sara Yvonne Dil,
Nilâm Marie Götschin,
Timour Yousséf Maurice Dil
les plus récents personnes habilitée à signer
Arya Sara Yvonne Dil,
Nilâm Marie Götschin,
Timour Yousséf Maurice Dil
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.08.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Le Vaud
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.113.261-0
IDE/TVA
CHE-102.146.359
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toute activité en matière immobilière, hôtelière et touristique, y compris le transport maritime lié à ces opérations; production d'énergie, notamment en vue de permettre les activités précitées; exploitation, transformation et commercialisation de tout produit halieutique et agricole naturel.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sareco Sàrl | Villeneuve (VD) | <2004 | 17.09.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- FTD Finance Trade and Development SA
- CEI Export-Import SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FTD Finance Trade and Development S.A.
Numéro de publication: HR02-1005167465, Registre du commerce Vaud, (550)
FTD Finance Trade and Development S.A., à Gland, CHE-102.146.359 (FOSC du 22.11.2017, p. 0/3885445). Statuts modifiés le 22.04.2021. Siège transféré à Le Vaud.
Nouvelle adresse:
Chemin des Chenevières 3, 1261 Le Vaud. Les 1'000 actions au porteur de CHF 100 sont converties en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par courriel ou par écrit.
Numéro de publication: 3884785, Registre du commerce Fribourg, (217)
FTD Finance Trade and Development S.A., à Châtel-Saint-Denis, CHE-102.146.359 (FOSC du 04.07.2016, p. 0/2929107). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Gland.
Numéro de publication: 3885445, Registre du commerce Vaud, (550)
FTD Finance Trade and Development S.A., précédemment à Châtel-Saint-Denis, CHE-102.146.359 (FOSC du 04.07.2016, p. 0/2929107). Siège transféré à Gland.
Nouvelle adresse:
rue de Riant-Coteau 11, 1196 Gland. Statuts modifiés le 7 novembre 2017. Dil Younès n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Dil Arya, présidente, Dil Timour, tous deux de et à Le Vaud, et Götschin Nilâm, de Le Vaud, à Arzier-Le Muids.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.