Adresse
c/o Heinz Lang
Werner-Weber-Strasse 10
8630 Rüti ZH
Renseignements sur FSN Group GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FSN Group GmbH
- FSN Group GmbH a son siège social à Rüti ZH, est actif et est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 30.09.2004.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 31.08.2010. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise FSN Group GmbH est le suivant : CHE-112.023.416.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.09.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Rüti (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.029.680-1
IDE/TVA
CHE-112.023.416
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel (Import/Export) von Waren, das Erbringen von Dienstleistungen jeglicher Art u.a. die Finanzierung und Vermittlung von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland, sowie die Maklertätigkeiten im Versicherungs- und Vermögensverwaltungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FSN Group GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5790956, Registre du commerce Zurich, (20)
FSN Group GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.029.680-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2010, S. 30, Publ. 5636546).
Domizil neu:
c/o Heinz Lang, Werner-Weber-Strasse 10, 8630 Rüti ZH.
Numéro de publication: 5636546, Registre du commerce Zurich, (20)
FSN Group GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.029.680-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2005, S. 19, Publ. 2720300). Gemäss Erklärung vom 23.09.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Numéro de publication: 2720300, Registre du commerce Zurich, (20)
FSN Group GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.029.680-1, Handel mit Waren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2004, S. 18, Publ. 2480400).
Statutenänderung:
15.02.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Raymond, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Rüti ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.