Renseignements sur Frutt Resort AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Frutt Resort AG
- Frutt Resort AG a son siège social à Melchsee-Frutt et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions».
- Frutt Resort AG a été fondée le 06.05.2008.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 14.11.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce OW est le suivant: CHE-114.291.382.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Dittrich,
Andreas Johan Magnus,
Lijun Yu,
Chunze An,
Junya Chen
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.05.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kerns
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.003.206-6
IDE/TVA
CHE-114.291.382
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und Führung von Restaurations-, Bar- und Hotelbetrieben auf der Melchsee-Frutt. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, überbauen, vermieten, verwalten und veräussern. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 26.07.2018 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | 26.04.2018 | 25.07.2018 | |
RSM Audit (Zurich) AG | Zürich | 23.03.2017 | 25.04.2018 | |
BDO AG | Sarnen | 13.05.2008 | 22.03.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Frutt Lodge AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Frutt Resort AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005884149, Registre du commerce Obwald, (140)
Frutt Resort AG, in Kerns, CHE-114.291.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zhang, Binfang genannt Tina, chinesische Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dittrich, Thomas, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005511137, Registre du commerce Obwald, (140)
Frutt Resort AG, in Kerns, CHE-114.291.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214350).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yu, Lijun, chinesischer Staatsangehöriger, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005214350, Registre du commerce Obwald, (140)
Frutt Resort AG, in Kerns, CHE-114.291.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927921).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kretschmer, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magnus, Andreas Johan, norwegischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.