Renseignements sur Froelich & Hsu Architekten AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Froelich & Hsu Architekten AG
- Froelich & Hsu Architekten AG a son siège social à Brugg AG et est actif. Elle opère dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- Froelich & Hsu Architekten AG a 2 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 13.08.2010. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-105.722.779.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.02.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brugg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.022.189-0
IDE/TVA
CHE-105.722.779
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung eines Architekturbüros, Planung und Realisierung von Bauprojekten sowie Beratung im Baubereich; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und verkaufen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Roland Miotti | Brugg AG | 13.08.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Froelich & Hsu Architekten AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5769870, Registre du commerce Argovie, (400)
Froelich & Hsu Architekten AG, in Brugg, CH-400.3.022.189-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2008, S. 2, Publ. 4499270).
Statutenänderung:
04.08.2010.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, durch Brief oder elektronische Post, an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miotti, Roland, von Untersiggenthal, in Umiken, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4499270, Registre du commerce Argovie, (400)
Froelich & Hsu Architekten AG, in Brugg, CH-400.3.022.189-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 23.01.2003, S. 1, Publ. 826724).
Domizil neu:
Baslerstrasse 5, 5200 Brugg AG.
Numéro de publication: 826724, Registre du commerce Argovie, (400)
Froelich & Hsu Architekten AG, in Brugg, Führung eines Architekturbüros usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2002, S. 1, Publ. 698060).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miotti, Roland, von Untersiggenthal, in Umiken, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.