Filiales (1)
Renseignements sur Fritz Imobersteg AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fritz Imobersteg AG
- Fritz Imobersteg AG a son siège social à Frutigen et est actif. Elle opère dans le domaine «Transport routier de personnes et marchandises».
- La direction de l’entreprise Fritz Imobersteg AG est composée de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 30.07.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise Fritz Imobersteg AG est inscrite sous l’IDI CHE-107.196.873.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.01.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Frutigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.006.591-5
IDE/TVA
CHE-107.196.873
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Transportunternehmens sowie der Handel mit Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
unico frutigen ag | Frutigen | 24.07.2015 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Niklaus Liechti Treuhand | Frutigen | 02.10.2014 | 23.07.2015 | |
Schläpfer Treuhand | Spiez | 30.12.2011 | 01.09.2014 | |
Heinz Bärtschi, Nachfolger Serge Harri | Frutigen | 27.01.1993 | 29.12.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Imobersteg Fritz AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Imobersteg AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006096741, Registre du commerce Berne, (36)
Fritz Imobersteg AG, in Frutigen, CHE-107.196.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039175).
Zweigniederlassung neu:
Adelboden (CHE-441.315.816).
Numéro de publication: HR02-1005039175, Registre du commerce Berne, (36)
Fritz Imobersteg AG, in Frutigen, CHE-107.196.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, S.0, Publ. 2288135).
Domizil neu:
Parallelstrasse 52, 3714 Frutigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imobersteg, Erich, von Wimmis und St. Stephan, in Frutigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Imobersteg-Zimmermann, Fritz, von Wimmis und St. Stephan, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2288135, Registre du commerce Berne, (36)
Fritz Imobersteg AG, in Frutigen, CHE-107.196.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1981497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niklaus Liechti Treuhand (CHE-108.513.249), in Frutigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
unico frutigen ag (CHE-421.670.094), in Frutigen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.