Renseignements sur FRELAMO AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FRELAMO AG
- FRELAMO AG à Glarus est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». FRELAMO AG est actif.
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 17.12.2015.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 30.06.2020.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton GL sous l’IDI CHE-276.395.631.
- Glärnisch AG Glarus, Werner Hausmann sont inscrites à la même adresse.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Edith Dürst,
Alice Dürst Hausmann,
Lukas Dürst,
Werner Hausmann
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.12.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.005.862-9
IDE/TVA
CHE-276.395.631
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Übernahme und Durchführung aller in den Aufgabenbereich einer Immobiliengesellschaft sowie einer Generalunternehmung fallenden Arbeiten, insbesondere erwerben, belasten, verwalten, unterhalten, vermieten und veräussern von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
UMBERG TREUHAND AG | Glarus | 30.06.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
E. Luchsinger Revision & Treuhand AG | Glarus Süd | 22.12.2015 | 29.06.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FRELAMO AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004923900, Registre du commerce Glaris
FRELAMO AG, in Glarus, CHE-276.395.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, S.0, Publ. 2556737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
E. Luchsinger Revision & Treuhand AG (CHE-106.417.445), in Nidfurn (Glarus Süd), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
UMBERG TREUHAND AG (CHE-106.897.051), in Glarus, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2556737, Registre du commerce Glaris, (160)
FRELAMO AG, in Glarus, CHE-276.395.631, Büel 9a, 8750 Glarus, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2015.
Zweck:
Übernahme und Durchführung aller in den Aufgabenbereich einer Immobiliengesellschaft sowie einer Generalunternehmung fallenden Arbeiten, insbesondere erwerben, belasten, verwalten, unterhalten, vermieten und veräussern von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Dürst, Edith, von Glarus, in Ennetbürgen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürst, Lukas, von Glarus, in Riedern (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürst, Alice, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausmann, Werner, von Glarus, in Glarus, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
E. Luchsinger Revision & Treuhand AG (CHE-106.417.445), in Nidfurn (Glarus Süd), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.