Renseignements sur Franz Meier AG, Mauensee
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Franz Meier AG, Mauensee
- Franz Meier AG, Mauensee a son siège social à Sursee et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce de véhicules».
- Franz Meier AG, Mauensee a été fondée le 16.01.1986.
- Le 01.07.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton LU sous l’IDI CHE-106.000.921.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Franz Xaver Zeder,
Martin Meier,
Stefan Meier,
Bernadette Meier
les plus récents personnes habilitée à signer
Franz Xaver Zeder,
Martin Meier,
Stefan Meier,
Bernadette Meier
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.01.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mauensee
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.008.121-4
IDE/TVA
CHE-106.000.921
Secteur
Commerce de véhicules
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Import und Vertrieb von und Handel mit biotechnischen Produkten für Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe; Beteiligungen; Erwerb, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revimag Revisions- und Immobilien AG | Dagmersellen | <2004 | 30.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Franz Meier AG, Mauensee
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004925115, Registre du commerce Lucerne, (100)
Franz Meier AG, Mauensee, in Mauensee, CHE-106.000.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3167925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Franz, von Emmen und Ruswil, in Mauensee, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3167925, Registre du commerce Lucerne, (100)
Franz Meier AG, Mauensee, in Mauensee, CHE-106.000.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, Publ. 5172542).
Domizil neu:
Holzacherstrasse 6, 6210 Sursee.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeder, Franz, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Bernadette, von Emmen und Ruswil, in Mauensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Meier, Martin, von Emmen und Ruswil, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Stefan, von Emmen und Ruswil, in Mauensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Franz, von Emmen und Ruswil, in Mauensee, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5172542, Registre du commerce Lucerne, (100)
Franz Meier AG, Mauensee, in Mauensee, CH-100.3.008.121-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.1998, S. 2951).
Statutenänderung:
29.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revimag Revisions- und Immobilien AG, in Dagmersellen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.