Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Frank Sternberg AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.08.1990
Radiation du registre du commerce
29.06.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zollikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.924.985-9
IDE/TVA
CHE-107.849.586
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit und Vermittlung von Münzen, Medaillen, Antiquitäten aller Zeitepochen, Kunstgegenständen, archäologischer Gegenstände und numismatischer Fachliteratur, Durchführung von Auktionen sowie Beratung Dritter in den vorgenannten Bereichen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Darlehen an Dritte gewähren.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rägi Treuhand und Inkasso, Heiner Geering | Regensdorf | 07.07.2006 | 28.06.2016 | |
CTC Codex Treuhand und Consulting AG | Zürich | <2004 | 22.05.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Frank Sternberg Ltd in liquidation
- Frank Sternberg AG
- Sternberg Frank Ltd
- Sternberg Frank AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Frank Sternberg AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2921453, Registre du commerce Zurich, (20)
Frank Sternberg AG in Liquidation, in Zollikon, CHE-107.849.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712213). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 2712213, Registre du commerce Zurich, (20)
Frank Sternberg AG, in Zollikon, CHE-107.849.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2167321).
Firma neu:
Frank Sternberg AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Frank Sternberg Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierung ist aufgehoben.]. Die am 20.05.2015 gelöschte Gesellschaft wird auf Grund der Verfügung des Einzelrichters des Bezirksgerichts Meilen vom 14.12.2015 zum Zwecke der Liquidation wieder in das Handelsregister eingetragen und besteht entsprechend den früheren Eintragungen weiter. [bisher: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.].Liquidationsadresse: c/o Jürg Hoss, Höhenstrasse 14, 8702 Zollikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoss, Jürg, von Zürich, in Zollikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Rägi Treuhand und Inkasso, Heiner Geering (CHE-106.769.542), in Regensdorf, Revisionsstelle [bisher: Rägi Treuhand und Inkasso, Heiner Geering].
Numéro de publication: 2167321, Registre du commerce Zurich, (20)
Frank Sternberg AG, in Zollikon, CHE-107.849.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2007, S. 22, Publ. 4075704). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.