Renseignements sur Frama Suisse AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Frama Suisse AG
- Frama Suisse AG avec son siège à Lupfig est actif. Frama Suisse AG est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- Frama Suisse AG a été fondée le 12.03.1946.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 16.04.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-105.975.760.
- Outre l’entreprise Frama Suisse AG il sont inscrits 8 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Green Datacenter AG, Green Group AG, green.ch AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Ian David Clarke,
Christian Mario Burkhalter,
Damien de Cacqueray-Valmenier,
Jakub Andr,
Virginie Germaine Emilienne Caste Gloor
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.03.1946
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lupfig
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.009.413-6
IDE/TVA
CHE-105.975.760
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit sämtlichen Postbearbeitungs- und Büro-Maschinen und -Geräten mit Zubehör sowie Betrieb von Reparatur- und Service-Werkstätten, Vertrieb der "FRAMA"-Produkte in der Schweiz. Ein allfälliger "kann Zweck" ist aus den Statuten zu entnehmen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 27.09.2001 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Frama Vertriebs AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Frama Suisse AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006010251, Registre du commerce Argovie, (400)
Frama Suisse AG, in Lupfig, CHE-105.975.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2023, Publ. 1005835318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Thomas Peter, von Weiningen (ZH), in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eggimann, Stefan, von Eriswil, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käppeli, Caroline, von Merenschwand, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Thomas, von Moosleerau, in Hausen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Taunton (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burkhalter, Christian Mario, von Thalheim (AG), in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andr, Jakub, tschechischer Staatsangehöriger, in Jenikovice (CZ), mit Einzelunterschrift;
de Cacqueray-Valmenier, Damien, französischer Staatsangehöriger, in Bois-Guillaume (FR), mit Einzelunterschrift;
Caste ép. Gloor, Virginie Germaine Emilienne, französische Staatsangehörige, in Zell (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005835318, Registre du commerce Argovie, (400)
Frama Suisse AG, in Lupfig, CHE-105.975.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Arx, Andreas, von Egerkingen, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Stefan, von Eriswil, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberrohrdorf];
Käppeli, Caroline, von Merenschwand, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005481987, Registre du commerce Argovie, (400)
Frama Suisse AG, in Lupfig, CHE-105.975.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3999481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Peter, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Thomas Peter, von Weiningen (ZH), in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.