Renseignements sur Formvil SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Formvil SA
- Formvil SA avec son siège à Cugy VD est actif. Formvil SA est active dans le domaine «Fabrication et traitement du fer et de l'acier».
- La direction de l’entreprise Formvil SA qui a été fondée le 03.02.1997, se compose de 2 personnes.
- Le 05.02.2014, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Formvil SA est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-107.397.006.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.02.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Cugy (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.173.425-7
IDE/TVA
CHE-107.397.006
Secteur
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La réalisation de laminage en tout genre.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MGS Fiduciaire SA | Morrens (VD) | 11.07.2008 | 04.02.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Formvil Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Formvil SA
Numéro de publication: 1328705, Registre du commerce Vaud, (550)
Formvil SA, à Cugy (VD), CHE-107.397.006 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Selon déclaration du 8 octobre 2013, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. MGS Fiduciaire SA (CHE-103.196.992) n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 4569872, Registre du commerce Vaud, (550)
Formvil S.à r.l., à Cugy (VD), CH-550-0173425-7, fabrication de formes à découper pour le cartonnage et réalisation de laminage (FOSC du 17.02.1997, p. 1061). Statuts modifiés le 25 juin 2008. Le capital social de CHF 20'000 est désormais divisé en 200 parts de CHF 100. Lux Lolita et Lux Georges, désormais à Cugy (VD), sont alors respectivement chacun titulaire de 50 parts de CHF 100 et 150 parts de CHF 100.
Nouveau capital social:
CHF 100'000, divisé en 1'000 parts de CHF 100. Lux Lolita et Lux Georges sont alors respectivement chacun titulaire de 250 parts de CHF 100 et 750 parts de CHF 100.
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 25 juin 2008 et bilan au 25 juin 2008, présentant des actifs de CHF 720'661.75 et des passifs envers les tiers de CHF 406'942.15, soit un actif net de CHF 313'719.60, contre attribution aux associés de 1'000 actions de CHF 100.
Nouvelle forme de droit:
société anonyme. Nouveaux statuts du 25 juin 2008.
Nouvelle raison de commerce:
Formvil SA.
Nouveau but:
la réalisation de laminage en tout genre (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Lux Lolita, qui n'est plus associée-gérante, est élue administratrice et secrétaire;
Lux Georges, qui n'est plus associé-gérant, est élu administrateur et président;
tous deux continuent à signer individuellement.
Organe de révision:
MGS Fiduciaire SA (CH-550-0172798-7), à Morrens (VD).
Registre du commerce Vaud, (550)
Formvil S.àr.l., à Cugy. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
30janvier 1997.
But:
fabrication de formes à découper pour le cartonnage et la réalisation de laminage en tous genres.
Capital social:
fr.20000. La société reprendra une partie des actifs et passifs de la raison individuelle Georges Lux, Formvil, à Froideville, pour un montant maximum de fr.250000.
Associés:
Georges Lux, pour une part de fr.15000;
Lolita Lux, pour une part de fr.5000;
ils sont tous deux de France, à Froideville.
Gérants, avec signature individuelle:
les associés Georges Lux et Lolita Lux.
Publications:
FOSC.
Adresse:
route de Montheron 8c.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.